Mitglieder DIE LINKE. |
Karsten Müller | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 31.08.2024 | von 01.11.2020 bis 31.08.2024 | DIE LINKE. - RM | DIE LINKE. - RM |
Mitglieder |
Ulrike Gerdum | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 25.10.2012 | 31.05.2014 | von 25.10.2012 bis 31.05.2014 | SPD-skB, 3. Stellvertreter SPD | SPD-skB, 3. Stellvertreter SPD |
Doreen Grunewald | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 18.06.2018 | von 03.07.2014 bis 18.06.2018 | SPD-skB, 2. Stellvertretung | SPD-skB, 2. Stellvertretung |
Thorsten Kirschner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | SPD-RM | SPD-RM |
Thorsten Kirschner | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 28.09.2023 | von 01.11.2020 bis 28.09.2023 | SPD - RM / Vertreter/in | SPD - RM / Vertreter/in |
Oliver Kochs | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 26.09.2019 | 31.10.2020 | von 26.09.2019 bis 31.10.2020 | SPD-skB, 2. Stellvertretung | SPD-skB, 2. Stellvertretung |
Oliver Kochs | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 14.03.2023 | von 01.11.2020 bis 14.03.2023 | SPD - skB | SPD - skB |
Dr. Hartmut Krüpe-Silbersiepe | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | SPD-skB | SPD-skB |
Dr. Sascha Mayer | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 09.06.2015 | von 03.07.2014 bis 09.06.2015 | SPD-RM | SPD-RM |
Alina Meuser | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | SPD - skB, 1.Stellvertretung | SPD - skB, 1.Stellvertretung |
Ingrid Orentat-Steding | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.12.2016 | von 03.07.2014 bis 31.12.2016 | SPD-skB, 1. Stellvertretung | SPD-skB, 1. Stellvertretung |
Gerd Philipp | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 30.09.2012 | von 01.04.2011 bis 30.09.2012 | SPD-RM, 3. Stellvertreter SPD | SPD-RM, 3. Stellvertreter SPD |
Gerd Philipp | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SPD-RM, 3. Stellvertretung | SPD-RM, 3. Stellvertretung |
Bernd Ulrich Schwabe | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | SPD-RM, 2. Stellvertreter SPD | SPD-RM, 2. Stellvertreter SPD |
Carina Stobbe | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | SPD-skB, 1. Stellvertreter SPD | SPD-skB, 1. Stellvertreter SPD |
Gudrun Werner | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.10.2020 | von 01.04.2011 bis 31.10.2020 | SPD-skB, 3. Stellvertretung | SPD-skB, 3. Stellvertretung |
Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2020 | 31.10.2020 | von 01.01.2020 bis 31.10.2020 | RM-CDU | RM-CDU |
Hermann Grüntker | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | CDU-RM | CDU-RM |
Manfred Heinemann | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 30.06.2015 | von 01.04.2011 bis 30.06.2015 | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung |
Manfred Heinemann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2015 | 31.10.2020 | von 01.07.2015 bis 31.10.2020 | CDU-RM | CDU-RM |
Bernd Hens | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | CDU-RM | CDU-RM |
Mike Knappe | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | CDU-skB, 1. Stellvertreter CDU | CDU-skB, 1. Stellvertreter CDU |
Tobias Leibiger | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 01.12.2013 | von 01.04.2011 bis 01.12.2013 | CDU-skB, 2. Stellvertreter CDU | CDU-skB, 2. Stellvertreter CDU |
Michael Müller | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
José Miguel Ordonez Del Cid | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 05.07.2018 | 31.10.2020 | von 05.07.2018 bis 31.10.2020 | CDU-skB, 4. Stellvertretung | CDU-skB, 4. Stellvertretung |
Karen Rüttershoff | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 28.02.2015 | von 03.07.2014 bis 28.02.2015 | CDU-RM | CDU-RM |
Olav Adelberger | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | FDP-skB, 2. Stellvertreter FDP | FDP-skB, 2. Stellvertreter FDP |
Mike Dilly | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 28.11.2012 | von 01.04.2011 bis 28.11.2012 | FDP-RM, 1. Stellvertreter FDP | FDP-RM, 1. Stellvertreter FDP |
Mike Dilly | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | FDP-skB | FDP-skB |
Kerstin Heumann-Wasserkamp | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 29.11.2012 | 31.05.2014 | von 29.11.2012 bis 31.05.2014 | FDP-skB/1. Stellvertreter FDP | FDP-skB/1. Stellvertreter FDP |
Klaus Meckel | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 22.03.2018 | 31.10.2020 | von 22.03.2018 bis 31.10.2020 | FDP-RM, 2. Stellvertretung | FDP-RM, 2. Stellvertretung |
Liane Meckel | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | FDP-skB, 1. Stellvertretung | FDP-skB, 1. Stellvertretung |
Jan Poschmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 27.11.2012 | von 01.04.2011 bis 27.11.2012 | FDP-RM | FDP-RM |
Joseph Thadathil | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.11.2012 | 31.05.2014 | von 29.11.2012 bis 31.05.2014 | FDP-skB | FDP-skB |
Joseph Thadathil | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 17.01.2018 | von 03.07.2014 bis 17.01.2018 | FDP-skB, 2. Stellvertretung | FDP-skB, 2. Stellvertretung |
Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 20.05.2022 | von 01.11.2020 bis 20.05.2022 | GRÜNE - RM | GRÜNE - RM |
Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | GRÜNE-RM, 2. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 2. Stellvertretung |
Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | Grüne-skB, 1. Stellvertreter Grüne | Grüne-skB, 1. Stellvertreter Grüne |
Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | 04.04.2019 | 31.10.2020 | von 04.04.2019 bis 31.10.2020 | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung |
Dietrich Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | GRÜNE-skB | GRÜNE-skB |
Dietrich Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 03.04.2019 | von 03.07.2014 bis 03.04.2019 | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung |
Joseph Thadathil | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 23.06.2022 | von 01.11.2020 bis 23.06.2022 | FDP - skB/ Vertreter/in | FDP - skB/ Vertreter/in |
Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung |
Pauline Annika Halbe | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 01.05.2021 | 22.09.2022 | von 01.05.2021 bis 22.09.2022 | DIE LINKE. -skB/ 2. Stellvertretung | DIE LINKE. -skB/ 2. Stellvertretung |
Jürgen Kranz | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | SWG-RM, 1. Stellvertreter SWG | SWG-RM, 1. Stellvertreter SWG |
Thorsten Willmund | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 30.04.2021 | von 01.11.2020 bis 30.04.2021 | DIE LINKE. - skB/ Vertreter/in | DIE LINKE. - skB/ Vertreter/in |
Rainer Zachow | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 30.04.2021 | von 01.11.2020 bis 30.04.2021 | DIE LINKE. - skB/ Vertreter/in | DIE LINKE. - skB/ Vertreter/in |
Werner Braun | SWG/ BfS | SWG/ BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 20.05.2022 | von 01.11.2020 bis 20.05.2022 | SWG/ BfS - skB/ Vertreter/in | SWG/ BfS - skB/ Vertreter/in |
Susan Grabinski | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | DIE LINKE.-skB, 2. Stellvertretung | DIE LINKE.-skB, 2. Stellvertretung |
Eleonore Lubitz | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertreter DIE LINKE. | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertreter DIE LINKE. |
Cornelia Schmidt | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.10.2020 | von 01.04.2011 bis 31.10.2020 | DIE LINKE.-skB | DIE LINKE.-skB |
Jürgen Senge | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | DIE LINKE.-skB, 1. Stellvertretung | DIE LINKE.-skB, 1. Stellvertretung |
Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | BfS-RM, 2. Stellvertreter BfS | BfS-RM, 2. Stellvertreter BfS |
Marc Dülm | BIZ | BIZ Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 28.09.2023 | von 01.11.2020 bis 28.09.2023 | BIZ - skB / 2. Vertreter | BIZ - skB / 2. Vertreter |
Yeliz Ergen | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 01.10.2021 | von 01.11.2020 bis 01.10.2021 | BIZ - skB | BIZ - skB |
Gulistan Harimci | BIZ-skB | BIZ-skB Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 01.10.2021 | von 01.11.2020 bis 01.10.2021 | BIZ - skB / Vertreterin | BIZ - skB / Vertreterin |
Gulistan Harimci | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2021 | 13.06.2024 | von 01.10.2021 bis 13.06.2024 | BIZ - skB | BIZ - skB |
José Miguel Ordonez Del Cid | BfS | BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 21.09.2013 | von 01.04.2011 bis 21.09.2013 | BfS-skB, 1. Stellvertreter BfS | BfS-skB, 1. Stellvertreter BfS |
Johanna Burbulla | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.04.2019 | 31.12.2019 | von 04.04.2019 bis 31.12.2019 | Die Bürger -RM | Die Bürger -RM |
Wulf Huppelsberg | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 02.02.2019 | von 03.07.2014 bis 02.02.2019 | DIE BÜRGER-RM | DIE BÜRGER-RM |
Jannes Alexander Schley | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | 03.04.2019 | von 14.02.2019 bis 03.04.2019 | DIE BÜRGER - skB | DIE BÜRGER - skB |
Jürgen Schulz | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter*in | Vertreter*in | 28.11.2019 | 31.10.2020 | von 28.11.2019 bis 31.10.2020 | DIE BÜRGER-RM, 2. Stellvertretung | DIE BÜRGER-RM, 2. Stellvertretung |
Michaela Sprinz | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 06.02.2019 | von 03.07.2014 bis 06.02.2019 | DIE BÜRGER-skB, 1. Stellvertretung | DIE BÜRGER-skB, 1. Stellvertretung |
Anita Stutzenberger | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 27.11.2019 | von 03.07.2014 bis 27.11.2019 | DIE BÜRGER-skB, 2. Stellvertretung | DIE BÜRGER-skB, 2. Stellvertretung |
Olaf Stutzenberger | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter*in | Vertreter*in | 28.11.2019 | 31.10.2020 | von 28.11.2019 bis 31.10.2020 | DIE BÜRGER-RM, 1. Stellvertretung | DIE BÜRGER-RM, 1. Stellvertretung |
Rolf Antkowiak | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 30.01.2014 | 31.10.2020 | von 30.01.2014 bis 31.10.2020 | CDU-skB, 3. Stellvertretung | CDU-skB, 3. Stellvertretung |
Anna Besa | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.06.2015 | 31.10.2020 | von 23.06.2015 bis 31.10.2020 | SPD-skB | SPD-skB |
H. Walter Boecker | SWG | SWG Vertreter*in | Vertreter*in | 30.01.2014 | 31.05.2014 | von 30.01.2014 bis 31.05.2014 | SWG-skB, 2. Stellvertreter SWG | SWG-skB, 2. Stellvertreter SWG |
beratende Mitglieder |
Norbert Brosat | Landsmannschaften | Landsmannschaften beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 28.06.2012 | 31.10.2020 | von 28.06.2012 bis 31.10.2020 | beratendes Mitglied der Landsmannschaften (Schlesien) | beratendes Mitglied der Landsmannschaften (Schlesien) |
Bernhard Gläser | | Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.10.2020 | von 01.04.2011 bis 31.10.2020 | stellvertretendes beratendes Mitglied des Verschönerungsvereins | stellvertretendes beratendes Mitglied des Verschönerungsvereins |
Wolfgang Kaspar | | Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | stellvertretendes beratendes Mitglied des Heimatkundevereins | stellvertretendes beratendes Mitglied des Heimatkundevereins |
Michael Lindermann | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 22.03.2018 | 31.10.2020 | von 22.03.2018 bis 31.10.2020 | beratendes Mitglied des Verschönerungsvereins | beratendes Mitglied des Verschönerungsvereins |
Günter Moos | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.04.2011 | 18.04.2012 | von 01.04.2011 bis 18.04.2012 | Beratendes Mitglied der Landsmannschaft | Beratendes Mitglied der Landsmannschaft |
Ernst-Rudolf Nicolay | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.04.2011 | 31.10.2020 | von 01.04.2011 bis 31.10.2020 | beratendes Mitglied des AK Schwelmer Baugeschichte | beratendes Mitglied des AK Schwelmer Baugeschichte |
Alicja Pawlak | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 26.05.2011 | 26.05.2019 | von 26.05.2011 bis 26.05.2019 | beratendes Mitglied des KAMS | beratendes Mitglied des KAMS |
Anne Peter | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | Beratendes Mitglied des Heimatkundevereins | Beratendes Mitglied des Heimatkundevereins |
Anne Peter | | Vertreter*in | Vertreter*in | 28.08.2014 | 31.10.2020 | von 28.08.2014 bis 31.10.2020 | stellvertretendes beratendes Mitglied des Heimatkundevereins | stellvertretendes beratendes Mitglied des Heimatkundevereins |
Anne Peter | Verein für Heimatkunde | Verein für Heimatkunde Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 13.02.2023 | von 01.11.2020 bis 13.02.2023 | stellv. beratendes Mitglied Verein für Heimatkunde | stellv. beratendes Mitglied Verein für Heimatkunde |
Kayi Schlücker | | Vertreter*in | Vertreter*in | 26.05.2011 | 31.10.2020 | von 26.05.2011 bis 31.10.2020 | stellvertretendes beratendes Mitglied des KAMS | stellvertretendes beratendes Mitglied des KAMS |
Martin Schwamborn | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.04.2011 | 31.10.2017 | von 01.04.2011 bis 31.10.2017 | beratendes Mitglied des Verschönerungsvereins | beratendes Mitglied des Verschönerungsvereins |
Jochen Tewes | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 28.08.2014 | 31.10.2020 | von 28.08.2014 bis 31.10.2020 | beratendes Mitglied des Heimatkundevereins | beratendes Mitglied des Heimatkundevereins |
1. stellv. Vorsitzende |
Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | SWG-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | SWG-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende |
Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | GRÜNE-RM, 1. stellvertretende Vorsitzende | GRÜNE-RM, 1. stellvertretende Vorsitzende |
Christiane Sartor | CDU | CDU stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 01.04.2011 | 31.10.2020 | von 01.04.2011 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende |