Mitglieder |
Ralf Bosselmann | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | SPD-RM | SPD-RM |
Silke Härtel-Kniese | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | SPD-skB, 4. Stellvertretung | SPD-skB, 4. Stellvertretung |
Alexander Kretschmer | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | SPD-skB | SPD-skB |
Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | SPD-skB, 2. Stellvertretung | SPD-skB, 2. Stellvertretung |
Grigorios Salioras | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 01.11.2015 | von 03.07.2014 bis 01.11.2015 | SPD-skB, 3. Stellvertretung | SPD-skB, 3. Stellvertretung |
Saskia Jacqueline Schier | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 02.02.2017 | 28.02.2017 | von 02.02.2017 bis 28.02.2017 | SPD-skB, 3. Stellvertretung | SPD-skB, 3. Stellvertretung |
Gudrun Werner | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | SPD-skB, 1. Stellvertretung | SPD-skB, 1. Stellvertretung |
Carl-Christian Belitz | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 02.02.2017 | 28.02.2017 | von 02.02.2017 bis 28.02.2017 | CDU-skB, 3. Stellvertretung | CDU-skB, 3. Stellvertretung |
Marcel Gemke | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | CDU-skB, 3. Stellvertretung | CDU-skB, 3. Stellvertretung |
Christian Grothoff-Blum | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 18.12.2016 | von 03.07.2014 bis 18.12.2016 | CDU-skB, 4. Stellvertretung | CDU-skB, 4. Stellvertretung |
Hermann Grüntker | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | CDU-skB | CDU-skB |
Heinz-Jürgen Lenz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | CDU-RM | CDU-RM |
Hans-Otto Lusebrink | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | CDU-RM | CDU-RM |
Michael Müller | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung |
Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
Philipp Beckmann | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | FDP-RM, 1. Stellvertretung | FDP-RM, 1. Stellvertretung |
Mike Dilly | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | FDP-skB, 2. Stellvertretung | FDP-skB, 2. Stellvertretung |
Volker Abels | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung |
Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | GRÜNE-skB, 1. Stellvertretung | GRÜNE-skB, 1. Stellvertretung |
Frank Kuhnert | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | SWG/BfS-skB, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-skB, 2. Stellvertretung |
Susan Grabinski | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | DIE LINKE.-skB | DIE LINKE.-skB |
Eleonore Lubitz | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung |
Jürgen Senge | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | DIE LINKE.-skB, 1. Stellvertretung | DIE LINKE.-skB, 1. Stellvertretung |
Johanna Burbulla | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | DIE BÜRGER-RM, 2. Stellvertretung | DIE BÜRGER-RM, 2. Stellvertretung |
Torsten Foss | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | DIE BÜRGER-skB, 1. Stellvertretung | DIE BÜRGER-skB, 1. Stellvertretung |
Bodo Hölscher | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | SWG/BfS-skB, 1. Stellvertretung | SWG/BfS-skB, 1. Stellvertretung |
Klaus Kappelhoff | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 28.02.2017 | bis 28.02.2017 | SWG/BfS-skB | SWG/BfS-skB |
beratende Mitglieder |
Özkan Akbaba | | Vertreter*in | Vertreter*in | 03.11.2014 | 28.02.2017 | von 03.11.2014 bis 28.02.2017 | beratendes Mitglied des KAMS | beratendes Mitglied des KAMS |
Ekrem Asci | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 03.11.2014 | 28.02.2017 | von 03.11.2014 bis 28.02.2017 | beratendes Mitglied des KAMS | beratendes Mitglied des KAMS |
Vorsitzender |
Michael Schwunk | FDP | FDP Vorsitzende*r | Vorsitzende*r | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | FDP-RM, Vorsitzender | FDP-RM, Vorsitzender |
1. stellv. Vorsitzender |
Jörg Pfeffer | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 03.07.2014 | 02.06.2016 | von 03.07.2014 bis 02.06.2016 | DIE BÜRGER-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | DIE BÜRGER-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender |
Jörg Pfeffer | FDP | FDP stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 03.06.2016 | 28.02.2017 | von 03.06.2016 bis 28.02.2017 | FDP-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | FDP-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender |
Peter Schier | SPD | SPD stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 03.07.2014 | 28.02.2017 | von 03.07.2014 bis 28.02.2017 | SPD-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | SPD-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender |