Mitglieder |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | CDU - RM | CDU - RM |
Mitglieder CDU |
Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse zu Schwelm | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 14.02.2008 | 20.10.2009 | von 14.02.2008 bis 20.10.2009 | CDU-RM / persönl. Stellvertr. von Herrn Flüshöh | CDU-RM / persönl. Stellvertr. von Herrn Flüshöh |
Vertreter der Stadt im NW Städte- und Gemeindebund | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / stellvertr. Mitglied | CDU-RM / stellvertr. Mitglied |
Mitglieder |
Vertreter der Stadt im NW Städte- und Gemeindebund | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM, stellvertr. Mitglied | CDU-RM, stellvertr. Mitglied |
Mitglieder CDU |
Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Grüntker | CDU-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Grüntker |
Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2023 | | von 28.04.2023 | CDU - RM | CDU - RM |
Mitglieder |
Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM, persönliche Stellvertretung von Herrn Zeilert | CDU-RM, persönliche Stellvertretung von Herrn Zeilert |
Mitglieder CDU |
Sportausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | CDU - RM/ Vertreter/in | CDU - RM/ Vertreter/in |
Mitglieder |
Sportausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Sportausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | CDU-RM, 3. Stellvertretung | CDU-RM, 3. Stellvertretung |
Sportausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | CDU-RM | CDU-RM |
Sozialausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 6. Stellvertreterin CDU | CDU-RM / 6. Stellvertreterin CDU |
Schulausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Schulausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 12.11.2019 | von 29.10.2009 bis 12.11.2019 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 5. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 5. Stellvertreter CDU |
Mitglieder CDU |
Rat der Stadt Schwelm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM- 2. stellvertretende Bürgermeisterin | CDU-RM- 2. stellvertretende Bürgermeisterin |
Kulturausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | CDU - RM | CDU - RM |
Vorsitzende |
Kulturausschuss | CDU | CDU Vorsitzende*r | Vorsitzende*r | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
1. stellv. Vorsitzende |
Kulturausschuss | CDU | CDU stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 01.04.2011 | 31.10.2020 | von 01.04.2011 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende |
Hauptausschuss | CDU | CDU stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 1. stellv. Vorsitzende | CDU-RM / 1. stellv. Vorsitzende |
2. stellv. Vorsitzende |
Hauptausschuss | CDU | CDU stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende |
Mitglieder |
Finanzausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 5. Stellvertretung | CDU-RM, 5. Stellvertretung |
Ratsmitglied als Vertreter |
Bürgerausschuss | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Mitglieder |
Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 5. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 5. Stellvertreter CDU |
Ausschuss für Kultur und Sport | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.03.2011 | von 29.10.2009 bis 31.03.2011 | CDU-RM | CDU-RM |
1. stellv. Vorsitzende |
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege | CDU | CDU stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 21.10.2009 | 09.08.2022 | von 21.10.2009 bis 09.08.2022 | CDU RM / 1. stellv. Vorsitzende | CDU RM / 1. stellv. Vorsitzende |
Mitglieder CDU |
Ältestenrat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2015 | | von 01.01.2015 | 2. stellvertretende Bürgermeisterin | 2. stellvertretende Bürgermeisterin |