Mitglieder |
Rat der Stadt Schwelm | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 16.12.2018 | bis 16.12.2018 | FDP-RM | FDP-RM |
Finanzausschuss | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | | 16.12.2018 | bis 16.12.2018 | FDP-RM, 2. Stellvertretung | FDP-RM, 2. Stellvertretung |
Hauptausschuss | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 28.05.2017 | bis 28.05.2017 | FDP-RM | FDP-RM |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | | 16.12.2018 | bis 16.12.2018 | FDP-RM, 2. Stellvertretung | FDP-RM, 2. Stellvertretung |
Schulausschuss | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 16.12.2018 | von 03.07.2014 bis 16.12.2018 | FDP-RM | FDP-RM |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 16.12.2018 | von 03.07.2014 bis 16.12.2018 | FDP-RM | FDP-RM |
Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.07.2017 | 16.12.2018 | von 06.07.2017 bis 16.12.2018 | FDP-RM | FDP-RM |
Hauptausschuss | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 06.07.2017 | 16.12.2018 | von 06.07.2017 bis 16.12.2018 | FDP-RM, 1. Stellvertretung | FDP-RM, 1. Stellvertretung |