Mitglieder CDU |
Rat der Stadt Schwelm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM |
Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Gutknecht | CDU-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Gutknecht |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Verbandsversammlung des Wupperverbandes | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.12.2009 | 01.03.2018 | von 01.12.2009 bis 01.03.2018 | CDU-RM, Direktdelegierter | CDU-RM, Direktdelegierter |
Liegenschaftsausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | RM-CDU | RM-CDU |
Sportausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | CDU - RM/ Vertreter/in | CDU - RM/ Vertreter/in |
Mitglieder |
Hauptausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Kulturausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 6. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 6. Stellvertreter CDU |
Wahlausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 1. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 1. Stellvertreter CDU |
Verwaltungsrat TBS | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.12.2005 | 20.10.2009 | von 14.12.2005 bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM | CDU-RM |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 30.01.2019 | von 29.10.2009 bis 30.01.2019 | CDU-RM | CDU-RM |
Hauptausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 5. Stellvertretung | CDU-RM, 5. Stellvertretung |
Liegenschaftsausschuss * | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 28.02.2017 | von 29.10.2009 bis 28.02.2017 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | CDU-RM | CDU-RM |
Vertreter der Stadt im NW Städte- und Gemeindebund | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM, stellvertr. Mitglied | CDU-RM, stellvertr. Mitglied |
Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse zu Schwelm | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kampschulte | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kampschulte |
Verwaltungsrat TBS | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Wahlausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM, 2. Stellvertreter CDU | CDU-RM, 2. Stellvertreter CDU |
Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 28.08.2014 | 31.10.2020 | von 28.08.2014 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 | |
Ratsmitglied als Vertreter |
Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Schulausschuss | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Sportausschuss | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
|
ADV-Kommission | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | |