Mitglieder |
Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM / 1. Stellvertreter SPD | SPD-RM / 1. Stellvertreter SPD |
Bürgerausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM / 1. Stellvertreterin SPD | SPD-RM / 1. Stellvertreterin SPD |
Hauptausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM / 1. Stellvertreterin SPD | SPD-RM / 1. Stellvertreterin SPD |
Rat der Stadt Schwelm | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM / 1. Stellvertreter SPD | SPD-RM / 1. Stellvertreter SPD |
Schulausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM / 2. Stellvertreterin SPD ab 08.02.07 | SPD-RM / 2. Stellvertreterin SPD ab 08.02.07 |
Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | SPD-skB, 1. Stellvertretung | SPD-skB, 1. Stellvertretung |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | SPD-RM | SPD-RM |
Sozialausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | SPD-skB, 1. Stellvertretung | SPD-skB, 1. Stellvertretung |
Liegenschaftsausschuss * | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 09.12.2010 | 28.02.2017 | von 09.12.2010 bis 28.02.2017 | SPD-skB, 1. Stellvertretung | SPD-skB, 1. Stellvertretung |
Rat der Stadt Schwelm | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.02.2011 | 31.05.2014 | von 01.02.2011 bis 31.05.2014 | SPD - RM | SPD - RM |
Hauptausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 31.03.2011 | 31.05.2014 | von 31.03.2011 bis 31.05.2014 | SPD-RM, 2. Stellvertreter SPD | SPD-RM, 2. Stellvertreter SPD |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 31.03.2011 | 31.05.2014 | von 31.03.2011 bis 31.05.2014 | SPD-RM, 1. Stellvertreter SPD | SPD-RM, 1. Stellvertreter SPD |
Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 31.03.2011 | 31.05.2014 | von 31.03.2011 bis 31.05.2014 | SPD-RM, persönliche Stellvertretung von Frau Tempel | SPD-RM, persönliche Stellvertretung von Frau Tempel |
Kulturausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.10.2020 | von 01.04.2011 bis 31.10.2020 | SPD-skB, 3. Stellvertretung | SPD-skB, 3. Stellvertretung |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SPD-skB, persönliche Stellvertretung der Frau Schier | SPD-skB, persönliche Stellvertretung der Frau Schier |
Liegenschaftsausschuss | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | 31.10.2020 | von 01.03.2017 bis 31.10.2020 | SPD-skB, 1. Stellvertretung | SPD-skB, 1. Stellvertretung |
Ratsmitglied als Vertreter |
Kulturausschuss | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | |
Sportausschuss | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
1. stellv. Vorsitzende |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM / 2. stellv. Vorsitzende | SPD-RM / 2. stellv. Vorsitzende |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 13.12.2007 | 20.10.2009 | von 13.12.2007 bis 20.10.2009 | SPD-RM / 1. stellv. Vorsitzende | SPD-RM / 1. stellv. Vorsitzende |