Mitglieder SWG |
Koordinierungskreis Ausländische Mitbürger Schwelm | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | SWG-RM/Vertreter der im Rat vertretenden Fratkionen | SWG-RM/Vertreter der im Rat vertretenden Fratkionen |
Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse zu Schwelm | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-skB | SWG-skB |
Mitglieder SWG/BfS |
Finanzausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 01.05.2010 | | von 01.05.2010 | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung |
Rechnungsprüfungsausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | SWG/ BfS - skB | SWG/ BfS - skB |
Sozialausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | SWG/BfS - skB | SWG/BfS - skB |
Kulturausschuss | SWG-BfS | SWG-BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 14.06.2024 | | von 14.06.2024 | SWG/BfS-skB / 2. Stellvertretung | SWG/BfS-skB / 2. Stellvertretung |
Schulausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 14.06.2024 | | von 14.06.2024 | SWG/BfS-skB/ 2. Stellvertretung | SWG/BfS-skB/ 2. Stellvertretung |
Mitglieder |
Schulausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-skB | SWG-skB |
Wahlprüfungsausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-skB / 2. Stellvertreterin SWG | SWG-skB / 2. Stellvertreterin SWG |
Schulausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | SWG-RM | SWG-RM |
Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse zu Schwelm | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | SWG/BfS-RM | SWG/BfS-RM |
Hauptausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 01.05.2010 | 31.10.2020 | von 01.05.2010 bis 31.10.2020 | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung |
Rat der Stadt Schwelm | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2010 | 31.10.2020 | von 01.05.2010 bis 31.10.2020 | SWG-RM | SWG-RM |
Rechnungsprüfungsausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2010 | 31.10.2020 | von 01.05.2010 bis 31.10.2020 | SWG/BfS-skB | SWG/BfS-skB |
Sozialausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2010 | 31.10.2020 | von 01.05.2010 bis 31.10.2020 | SWG/BfS-RM | SWG/BfS-RM |
Wahlprüfungsausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung |
Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 | |
1. stellv. Vorsitzende |
Kulturausschuss | SWG/BfS | SWG/BfS stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | SWG-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | SWG-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende |