Mitglieder DIE LINKE. |
Koordinierungskreis Ausländische Mitbürger Schwelm | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 27.11.2014 | 31.10.2020 | von 27.11.2014 bis 31.10.2020 | DIE LINKE-RM/Stellvertreter der im Rat vertretenen Fraktionen | DIE LINKE-RM/Stellvertreter der im Rat vertretenen Fraktionen |
Arbeitskreis Zentralisierung | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 17.05.2016 | 31.10.2020 | von 17.05.2016 bis 31.10.2020 | stv. MG - DIE LINKE. | stv. MG - DIE LINKE. |
Mitglieder |
Rat der Stadt Schwelm | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | DIE LINKE.-RM | DIE LINKE.-RM |
Finanzausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | Die Linke.-RM | Die Linke.-RM |
Hauptausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung |
Liegenschaftsausschuss * | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 29.10.2009 | 28.02.2017 | von 29.10.2009 bis 28.02.2017 | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung |
Rechnungsprüfungsausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | DIE LINKE.-RM | DIE LINKE.-RM |
Kulturausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 01.04.2011 | 31.05.2014 | von 01.04.2011 bis 31.05.2014 | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertreter DIE LINKE. | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertreter DIE LINKE. |
Sportausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung |
Wahlprüfungsausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung |
Ältestenrat | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2015 | 30.09.2016 | von 01.10.2015 bis 30.09.2016 | Fraktionsvorsitzende der DIE LINKE. | Fraktionsvorsitzende der DIE LINKE. |
Liegenschaftsausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | 31.10.2020 | von 01.03.2017 bis 31.10.2020 | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung |
Ältestenrat | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.03.2018 | 31.07.2018 | von 24.03.2018 bis 31.07.2018 | Fraktionsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE. |
1. stellv. Vorsitzende |
Sozialausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | Die Linke.-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | Die Linke.-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende |