Mitglieder SPD |
Elissavet Christoforidou | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied - SPD | Ratsmitglied - SPD | Gabriele Tempel | SPD | Gabriele Tempel SPD | | | | |
Klaus Uwe Hexel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied - SPD | Ratsmitglied - SPD | | | | | | |
Alina Meuser | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 26.11.2021 | | von 26.11.2021 | Ratsmitglied - SPD | Ratsmitglied - SPD | | | | | | |
Mitglieder CDU |
Hartmut Ziebs | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied - CDU | Ratsmitglied - CDU | | | | | | |
Mitglieder FDP |
Ursula Beckenhusen | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2021 | | von 01.05.2021 | Ratsmitglied - FDP | Ratsmitglied - FDP | | | | | | |
Mitglieder GRÜNE |
Brigitte Gregor-Rauschtenberger | Grüne | Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied - GRÜNE | Ratsmitglied - GRÜNE | Sarah Mentz | Grüne | Sarah Mentz Grüne | Uwe Weidenfeld | Grüne | Uwe Weidenfeld Grüne | | |
Mitglieder |
Calogero Mazzarisi | Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" | Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | gewählter Vertreter | gewählter Vertreter | | | | | | |
Esengül Senpolat | Schwelmer aus KARS e.V. | Schwelmer aus KARS e.V. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | gewählte/r Vertreter/in | gewählte/r Vertreter/in | | | | | | |
Betül Nur Tekdemir | SBvK - Schwelmer Brücke verbindet Kulturen | SBvK - Schwelmer Brücke verbindet Kulturen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.10.2020 | 25.01.2022 | von 13.10.2020 bis 25.01.2022 | gewählte/r Vertreter/in | gewählte/r Vertreter/in | | | | | | |
Calogero Mazzarisi | Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" | Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 31.10.2020 | von 01.11.2020 bis 31.10.2020 | gewählte/r Vertreter/in | gewählte/r Vertreter/in | | | | | | |
Ipek Nebioglu | SBvK - Schwelmer Brücke verbindet Kulturen | SBvK - Schwelmer Brücke verbindet Kulturen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2022 | 31.08.2022 | von 01.04.2022 bis 31.08.2022 | | | | | | | |
Michael Schwunk | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 30.04.2021 | von 01.11.2020 bis 30.04.2021 | Ratsmitglied - FDP | Ratsmitglied - FDP | | | | | | |
Emine Serif Oglou | Schwelmer Brücke | Schwelmer Brücke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.09.2022 | | von 05.09.2022 | | | | | | | |
Filiz Zengi-Völkel | Schwelmer aus KARS e.V. | Schwelmer aus KARS e.V. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.04.2023 | 21.11.2023 | von 11.04.2023 bis 21.11.2023 | gewählte Vertreterin | gewählte Vertreterin | | | | | | |
Ratsmitglied als Vertreter |
Ursula Beckenhusen | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 01.11.2020 | 30.04.2021 | von 01.11.2020 bis 30.04.2021 | | | | | | | |
Vorsitzender |
Erdal Ildirim | Schwelmer aus KARS e. V. | Schwelmer aus KARS e. V. Vorsitzende*r | Vorsitzende*r | 21.11.2023 | | von 21.11.2023 | gewählter Vorsitzender | gewählter Vorsitzender | | | Ipek Nebioglu | SBvK - Schwelmer Brücke verbindet Kulturen | Ipek Nebioglu SBvK - Schwelmer Brücke verbindet Kulturen | Ursula Beckenhusen | FDP | Ursula Beckenhusen FDP |
1. stellv. Vorsitzender |
José Miguel Ordonez Del Cid | Einzelbewerber IR | Einzelbewerber IR stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 13.10.2020 | | von 13.10.2020 | gewählter Vertreter/ 1. stellv. Vorsitzende | gewählter Vertreter/ 1. stellv. Vorsitzende | | | | | | |
2. stellv. Vorsitzende |
Kayi Schlücker | Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" | Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" Vorsitzende*r | Vorsitzende*r | 21.11.2023 | | von 21.11.2023 | gewählte/r Vertreter/in | gewählte/r Vertreter/in | | | | | | |
2. stellv. Vorsitzender |
Okan Ildirim | Schwelmer aus KARS e.V. | Schwelmer aus KARS e.V. stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 01.11.2020 | 10.04.2023 | von 01.11.2020 bis 10.04.2023 | gewählte/r Vertreter/in/ 2. stellv. Vorsitzende | gewählte/r Vertreter/in/ 2. stellv. Vorsitzende | | | | | | |