Mitglieder SPD |
Ralf Bosselmann | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SPD-RM | SPD-RM |
Peter Schier | SPD | SPD stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SPD-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | SPD-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender |
Mitglieder CDU |
Heinz-Jürgen Lenz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | CDU-RM | CDU-RM |
Michael Müller | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung |
Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
Mitglieder FDP |
Philipp Beckmann | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 14.02.2019 | | von 14.02.2019 | FDP - RM, 2. Stellvertretung | FDP - RM, 2. Stellvertretung |
Michael Schwunk | FDP | FDP Vorsitzende*r | Vorsitzende*r | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | FDP-RM Vorsitzender | FDP-RM Vorsitzender |
Mitglieder DIE LINKE. |
Jürgen Senge | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | DIE LINKE.-skB | DIE LINKE.-skB |
Mitglieder SWG/BfS |
Bodo Hölscher | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SWG/BfS-skB, 1. Stellvertretung | SWG/BfS-skB, 1. Stellvertretung |
Mitglieder |
Silke Härtel-Kniese | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | 07.09.2019 | von 01.03.2017 bis 07.09.2019 | SPD-skB, 4. Stellvertretung | SPD-skB, 4. Stellvertretung |
Konstantin Hols | SPD / Stadtjugendring | SPD / Stadtjugendring Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SPD-skB | SPD-skB |
Alexander Kretschmer | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SPD-skB | SPD-skB |
Tobias R. Ortelt | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 26.09.2019 | | von 26.09.2019 | SPD-skB, 4. Stellvertretung | SPD-skB, 4. Stellvertretung |
Gerd Philipp | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SPD-RM | SPD-RM |
Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SPD-skB, 2. Stellvertretung | SPD-skB, 2. Stellvertretung |
Saskia Jacqueline Schier | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SPD-skB, 3. Stellvertretung | SPD-skB, 3. Stellvertretung |
Gudrun Werner | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SPD-skB, 1. Stellvertretung | SPD-skB, 1. Stellvertretung |
Carl-Christian Belitz | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | CDU-skB, 4. Stellvertretung | CDU-skB, 4. Stellvertretung |
Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 | RM-CDU | RM-CDU |
Marcel Gemke | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | 31.01.2019 | von 01.03.2017 bis 31.01.2019 | CDU-skB, 3. Stellvertretung | CDU-skB, 3. Stellvertretung |
Hermann Grüntker | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | CDU-skB | CDU-skB |
Elmar-Björn Krause | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | CDU-skB | CDU-skB |
Hans-Otto Lusebrink | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | CDU-RM | CDU-RM |
Regina Schmidt | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 14.02.2019 | | von 14.02.2019 | CDU-skB, 3. Stellvertretung | CDU-skB, 3. Stellvertretung |
Philipp Beckmann | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | 17.01.2019 | von 01.03.2017 bis 17.01.2019 | FDP-RM, 1. Stellvertretung | FDP-RM, 1. Stellvertretung |
Mike Dilly | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | 09.01.2018 | von 01.03.2017 bis 09.01.2018 | FDP-skB, 2. Stellvertretung | FDP-skB, 2. Stellvertretung |
Wolfgang Wagner | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | 05.02.2020 | von 14.02.2019 bis 05.02.2020 | FDP - skB | FDP - skB |
Roland Zimmer | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 22.03.2018 | 21.01.2019 | von 22.03.2018 bis 21.01.2019 | FDP-skB, 2. Stellvertretung | FDP-skB, 2. Stellvertretung |
Volker Abels | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung |
Dr. Sabine Kummer-Dörner | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.11.2017 | | von 30.11.2017 | GRÜNE-skB | GRÜNE-skB |
Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | GRÜNE-skB, 1. Stellvertretung | GRÜNE-skB, 1. Stellvertretung |
Rainer Zachow | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | DIE LINKE.-skB, 1. Stellvertretung | DIE LINKE.-skB, 1. Stellvertretung |
Eleonore Lubitz | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung |
Johanna Burbulla | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | 31.12.2019 | von 01.03.2017 bis 31.12.2019 | Die Bürger - RM | Die Bürger - RM |
Jannes Alexander Schley | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | DIE BÜRGER-skB, 2. Stellvertetung | DIE BÜRGER-skB, 2. Stellvertetung |
Jürgen Schulz | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | DIE BÜRGER-RM, 1. Stellvertretung | DIE BÜRGER-RM, 1. Stellvertretung |
Klaus Kappelhoff | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SWG/BfS-skB | SWG/BfS-skB |
Frank Kuhnert | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | SWG/BfS-skB, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-skB, 2. Stellvertretung |
beratende Mitglieder |
Özkan Akbaba | | Vertreter*in | Vertreter*in | 01.03.2017 | 26.06.2019 | von 01.03.2017 bis 26.06.2019 | stellvertretendes beratendes Mitglied des KAMS | stellvertretendes beratendes Mitglied des KAMS |
Özkan Akbaba | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 27.06.2019 | | von 27.06.2019 | beratendes Mitglied des KAMS | beratendes Mitglied des KAMS |
Ekrem Asci | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.03.2017 | 01.02.2019 | von 01.03.2017 bis 01.02.2019 | beratendes Mitglied des KAMS | beratendes Mitglied des KAMS |
1. stellv. Vorsitzender |
Jörg Pfeffer | FDP | FDP stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | 01.03.2017 | 18.01.2019 | von 01.03.2017 bis 18.01.2019 | FDP-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | FDP-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender |
Jörg Pfeffer | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | 14.02.2019 | | von 14.02.2019 | FDP - RM, 1. Stellvertretung - 1, stellvertretenden Vorsitz | FDP - RM, 1. Stellvertretung - 1, stellvertretenden Vorsitz |